Monday, January 9, 2012

Perkalian 11

  1. 2 x 11 = 22
  2. 3 x 11 = 33
  3. 25 x 11 = 275
  4. 36 x 11 = 386
  5. 69 x 11 = 759
  6. 94 x 11 = 1034
  7. 87 x 11 = .............
  8. 97 x 11 = .............
  9. 93 x 11 = ...........
  10. 65 x 11 = .............

Dari soal diatas dapat kita simpulkan betapa mudahnya perkalian 11. untuk soal nomor 1 dan 2 agaknya terlalu mudah untuk saya bahas disini, tetapi itu adalah dasar dari perkalian 11. Silahkan lihat soal no 1 dan 2, disini saya akan mencoba mengalikan angka 2 dengan 11 dan didapat 22 dengan kata lain ada angka 2 didepan dan 2 dibelakang yang kemudian dijadikan satu menjadi 22 (dua puluh dua).

Hal yang sama kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 3 dan 4. yaitu untuk nilai 25 dikali 11 menjadi 2 didepan, 7 ditengah diperoleh dari 2 +5 = 7, dan 5 dibelakang. jadi untuk perkalian tersebut menghasilkan nilai 257 (dua ratus lima puluh tujuh) dengan cara menggabungkan ketiga nilai tersebut.

Untuk soal nomor 5 dan 6 karena ketika kita menjumlah dua nilai yang ada dan nilainya lebih dari 10 maka nilai tersebut ditambahkan ke yang depan. contoh 69 dikali 11 bukan menjadi 6 didepan, 15 ditengah dan 9 dibelakang yang hasilnya 6159. tetapi menjadi 759 yang mana nilai 7 berasal dari 6 + 1 sisa dari penjumlahan 6+9 yang hasilnya 15. hal yang sama juga berlaku untuk soal no 7 sampai 9 silahkan kalian coba dan buktikan betapa mudahnya perkalian 11
Sekarang jika perkalian 11 digunakan untuk nilai yang digitnya lebih dari 2 yaitu :
  1. 123 x 11 = ...................
  2. 365 x 11 = ...................
  3. 698 x 11 = ...................
  4. 985 x 11 = ...................
  5. 5268 x 11 = ...................
  6. 65987 x 11 = ...................
Untuk soal-soal berikut ini caranya juga sama.
Soal no 1.
                123 x 11 = ...................
                1         1 kita letakkan di depan
                1+2 = 3 setelah angka pertama
                2+3 = 5 setelah angka kedua
                3         3 kita letakkan terakhir
                jadi hasilnya adalah 1353
                123 x 11 = 1353
Soal no 2.
                365 x 11 = ..................
                3                3
                3+6 = 8
                6+5 = 11
                5                5
                hasilnya 38115 itu hasil yang keliru, hasil yang benar adalah 3915.
                kenapa ???? karena ingat pada saat 6 + 5 hasilnya kan 11 karena 11 lebih besar dari 10 maka nilai itu tidak bisa kita masukkan melainkan cuma yang belakang saja sedang nilai yang depan kita tambahkan ke nilai sebelumnya.
Soal no 6
                65987 x 11 = ...................
                6                6
                6+5 = 11
                5+9 = 14
                9+8 = 17
                8+7 = 15
                7                7
dari beberapa contoh dapat dihasilkan 725857

lihat betapa mudahnya perkalian 11 kan????

sebagai latihan coba kalian bisa mengerjakan soal berikut
  1. 556 x 11 = .....................
  2. 854 x 11 = .....................
  3. 5623 x 11 = .....................
  4. 5546 x 11 = .....................
  5. 7894 x 11 = .....................
  6. 65321 x 11 = .....................
Jika masih ada yang kebingungan maka cari tempat duduk untuk istirahat biar tidak kebingungan karena biasanya orang yang kebingungan itu kurang istirahat dan kecapekan, tetapi jika ada pertanyaan yang masih tidak paham silahkan kirim komentar nya di alamat yang ada di bawah ini!!!

No comments:

Konfigurasi

Loading...